本篇目录:
苏州历任书记和市长分别是谁?
1、惠浴宇 建国后惠浴宇历任苏州市委书记、苏北行政公署主任、江苏省委常委、南京市委书记、市长、江苏省省长、华东局常委。是党的八大、十二大、十三大代表,第五届全国人大代表。
2、中共苏州市委成立,惠浴宇任苏州市委书记兼市长。地委书记:(1971年3月起)刘金山刘锡康贾世珍罗运来戴心思市委书记:(1970年11月起)曲言斌(1970年11月)刘伯英(1975年2月贾世珍1983年1月,苏州地区和苏州市合并,实行市管县的新体制。
3、杨晓堂,男,汉族,1942年12月生,山东武城人。1965年参加工作,1966年4月加入中国共产党。大学学历,经济师。杨晓堂同志51岁时任职苏州市委书记,任职时间4年。
4、名单如下:吴庆文为苏州市市长。顾海东、唐晓东、查颖冬、周达清、施嘉泓、季晶(女)、张桥为副市长。
5、苏州1995年市长为:章新胜1989年—1997年10月。
6、截止2020年10月24日,苏州市市委书记是李亚平。李亚平,男,汉族,1963年1月生,江苏丹阳人,1985年7月参加工作,1984年10月加入中国共产党,博士研究生学历。
到此,以上就是小编对于韦玏微电子有限公司怎么样的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。